Textes de droit congolais
-
DC
Décret n°81-274 du 25 avril 1981 portant détachement et nomination de M. BINOUANI Fidèle inspecteur principal des impôts en qualité de directeur général de l'usine de textile synthétique (UTS) (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-275 du 25 avril 1981 portant ratification de l'accord de prêt n°cs/CB/TR/81/009 relatif au financement d'une partie des coûts en devises du projet d'aménagement de l'aéroport de Brazzaville Maya-Maya (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-259 du 23 avril 1981 portant nomination de M. NZOALA Germain Vincent en qualité d'auditeur de justice (régularisation) (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-260 du 23 avril 1981 portant nomination de M. MBIKA Jean Pierre en qualité d'auditeur de justice (régularisation) (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-261 du 23 avril 1981 portant nomination de M. IBARA Dénis en qualité d'auditeur de justice (régularisation) (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-262 du 23 avril 1981 portant nomination de M. DHELLO Thomas en qualité d'auditeur de justice (régularisation) (Publié au JO 1981-08)
-
Modifié par : Décret n°90-905 du 28 décembre 1990 portant modification de l'article 2 du décret n°81-262 du 23 avril 1981 portant nomination de M. DHELLO Thomas en qualité d'auditeur de justice (Non publié au JO)
-
-
DC
Décret n°81-263 du 23 avril 1981 portant nomination de M. OKANDZI Jean Pierre en qualité d'auditeur de justice (régularisation) (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-264 du 23 avril 1981 portant nomination de Mme. MAMBOU née PEMNELLOT Agathe en qualité d'auditeur de justice (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-265 du 23 avril 1981 portant nomination de M. ALIHOUNOU Emmanuel en qualité d'auditeur de justice (régularisation) (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-266 du 23 avril 1981 portant nomination de M. ANGO Emile Gentil en qualité de 1er secrétaire à l'ambassade de la républqiue populaire du Congo à Yaoundé (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-267 du 23 avril 1981 portant modification des articles 2 et 14 du décret n°80/557 du décret n°80/557 du 15 décembre 1980 relatif à la création d'un cercle mess des officiers (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-269 du 23 avril 1981 portant intégration dans la magistrature congolaise des auditeurs de justice (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-270 du 23 avril 1981 portant nomination de M. NDOUNGA François Baptème ingénieur des eaux et forêts de 1er échelon en qualité de directeur général de la pêche (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-271 du 23 avril 1981 portant nomination de M. MAKOSSO Réné ingénieur agronome stagiaire en qualité de directeur général de la régie nationale des palmeraies du Congo (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-272 du 23 avril 1981 portant nomination de M. TCHICAYA Jean Gilbert administrateur planificateur de l'éducation en qualité de directeur général de l'éducation permanente et de l'alphabétisation (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-273 du 23 avril 1981 portant nomination de M. OKOTAKA-EBALE Xavier professeur technique adjoint de 7e échelon, en qualit de directeur général des examens de l'orientation et de la coopération (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-255 du 22 avril 1981 accordant une bonificacement de deux (2) échelons à M.AMPION Marc professeur certifié des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-253 du 21 avril 1981 portant intégration et nomination de M. MBILA-BISSILA dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-254 du 21 avril 1981 portant intégration et nomination de M. TIABA-BRAZ Alfred professeur de CEG contractuel dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) (Publié au JO 1981-08)
-
DC
Décret n°81-244 du 18 avril 1981 portant reclassement et nomination de M. NKOUNKOU Désiré attaché des affaires étrangères (Publié au JO 1981-08)