Textes de droit congolais
-
DC
Décret n°78-171 du 3 mars 1978 portant rectificatif au décret n°76-356 du 30 septembre 1976 portant inscription au tableau d'avancement et nomination des officiers de l'A.P.N. (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-172 du 3 mars 1978 rapportant le décret n°77-409 du 12/08/77 portant intégration et nomination de M. NGATSE Henri dans le statut de l'université Marien NGOUABI (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-156 du 2 mars 1978 portant nomination de M.BALLARD Henri en qualité de Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-149 du 1er mars 1978 modifiant l'article 3 du décret n°76-299 du 13 août 1976 fixant la réglementation du logement et de l'ameublement administratifs (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-150 du 1er mars 1978 portant rectificatif au décret n°77-489 du 16 septembre 1977 portant nomination des membres du cabinet du 2e vice-Président du comité militaire du parti, premier ministre, chef du gouvernement, ministre du plan (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-151 du 1er mars 1978 portant reclassement et nomination de M. NKOUKA Nazaire, conducteur prinicipal d'agriculture de 5e échelon (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-152 du 1er mars 1978 portant intégration et nomination de M. AKOUROUNGA Albert dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques (agriculture) (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-153 du 1er mars 1978 portant intégration et nomination de M. KOBAWILA Simon dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-154 du 1er mars 1978 portant intégration et nomination de messieurs BITEMO Albert et NIMBI Eugène dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-155 du 1er mars 1978 portant titularisation et nomination des fonctionnaires stagiaires de la catégorie AI des services techniques (agriculture-élevage) avancement 1977 (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-144 du 25 février 1978 portant reclassement et nomination de M. NKOUNKOU THomas, secrétariat d'administration de 3e échelon (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-145 du 25 février 1978 portant nomination de M. Charles-ORPHEE OKABANDE conseiller en relations publiques en qualité de directeur des informations à la radiodiffusion télévision congolaise (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-146 du 25 février 1978 portant nomination de M. MATINGOU Boniface, professeur certifié de 5e échelon en qualité de directeur des études et de la planification au ministère de l'industrie et du tourisme (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-147 du 25 février 1978 portant intégration et nomination de M. ETA Raoul dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-142 du 24 février 1978 portant intégration et nomination de M. GONH DZIMBY Marie Justin dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des SAF (administration Général) (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-143 du 24 février 1978 portant reclassement et nomination de certains professeurs de CEG titulaire de la licence (Non publié au JO)
-
Modifié par : Décret n°78-377 du 16 mai 1978 portant rectificatif au décret n°78-143 du 24-2-78 portant reclassement et nomination de certains professeurs de C.E.G., titulaire de la licence. En ce qui concerne M. ATONDI-MOMONDJO LECAS Julien (Non publié au JO)
-
-
DC
Décret n°78-141 du 23 février 1978 portant nomination des conseillers au cabinet du Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil des Ministres (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-088 du 22 février 1978 portant inscription au tableau d'avancement de M. DOS SANTOS Gabriel, Ingénieur d'Agriculture de 6e échelon, année 1977 (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-089 du 22 février 1978 portant promotion de M. DOS SANTOS Gabriel, Ingénieur d'agriculture de 6e échelon année 1977 (Non publié au JO)
-
DC
Décret n°78-124 du 22 février 1978 portant reclassement et nomination de Mme. MIKOLO-KINZOUNZI née MOUILA BOUNGOU Jeanne, professeur de CEG des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (enseignement), titulaire de la licence (Non publié au JO)